党委书记 |
金熙政(朝鲜族,1996年6月—2006年10月) |
李 勇 (朝鲜族,2006年10月——2011年12月 ) |
金 雄 (朝鲜族,2011年12月——2017年11月 ) |
千海兰(朝鲜族,2017年11月——2021年6月 ) |
梁仁哲(朝鲜族,2021年6月—— ) |
|
党委副书记 |
崔鸿喜(汉族,1996年6月—2002年12月) |
朴兴镇(朝鲜族,1996年6月—2006年10月) |
周 进(汉族,2002年12月—2008年8月) |
金 雄(朝鲜族,2008年12月——2011年12月) |
张守发(汉族,2008年12月——2014年11月) |
梁仁哲(朝鲜族,2013年4月——2017年12月) |
李宝奇(汉族,2015年12月——) |
陈 铁(朝鲜族,2018年3月——) |
|
纪委书记 |
权吾松(朝鲜族,1996年6月—2002年12月) |
金永春(朝鲜族,2002年12月—2009年1月) |
张守发(兼)(汉族,2010年12月——2014年11月) |
吴 健(汉族,2015年3月——2019年11月) |
高吉俊(汉族,2020年4月——) |